Кабінет Міністрів – верховний державний орган, утворений 26 жовтня (6 листопада) 1731 указом імператриці Ганни Іоанівни. Після царювання Єлизавети Петрівни втратив свої повноваження 12 (23) грудня 1741 року і був перетворений на Особисту Канцелярію Імператриці.
Список кабінетів-міністрів
Ім'я (роки життя) | Повноваження | Монарх |
---|---|---|
початок | ||
князь Олексій Михайлович Черкаський (1680-1742) | 10 (21) листопада 1731 | Ганна Іван VI Єлизавета |
граф Гаврило Іванович Головкін (1660-1734) | 10 (21) листопада 1731 | Ганна |
граф Павло Іванович Ягужинський (1683-1736) | 20 (31) січня 1734 | Ганна |
Кабінет міністрів – вищий орган виконавчої влади, що здійснює адміністративно-розпорядчі функції у сфері державного управління.
Склад уряду
Посада | Ім'я та прізвище | Термін перебування на посаді |
---|---|---|
Прем'єр-міністр України | ||
Міністр охорони здоров'я | Максим Степанов | з 30 березня 2020 по 18 травня 2021 |
Віктор Ляшко | з 20 травня 2021 | |
Міністр інфраструктури | Владислав Криклій | з 29 серпня 2019 по 18 травня 2021 |