ВСТУП НА ПРЕСТОЛ ОЛЕКСАНДРА III При ньому в міністерстві фінансів змінилося лише два міністри:
Бунге (1881-1886) та Вишнеградський (1887-1892), а Вітте, який керував мінфіном 11 років, лише розпочав, за нього, свою довгу творчу діяльність міністра.
Міністерство фінансів РФ
Ім'я | Дата вступу на посаду | Дата зняття з посади |
---|
Касьянов, Михайло Михайлович (нар. 1957) | 25 травня 1999 | 18 травня 2000 |
Кудрін, Олексій Леонідович (нар. 1960) | 18 травня 2000 | 26 вересня 2011 |
Силуанов, Антон Германович (нар. 1963) | в. о.27 вересня 2011 16 грудня 2011 | 16 грудня 2011 року по теперішній час |
перелік
Міністр фінансів | Початок повноважень | Кінець повноважень |
---|
Рейтерн Михайло Христофорович | 23 січня 1862 року | 7 липня 1878 року |
Грейг Самуїл Олексійович | 7 липня 1878 року | 27 жовтня 1880 року |
Абаза Олександр Агєєвич | 27 жовтня 1880 року | 6 травня 1881 року |
Бунге Микола Християнович | 6 травня 1881 року | 31 грудня 1886 року |
Міністри фінансів Росії
Міністри | Дата вступу на посаду | Відставка |
---|
Міністерство фінансів Російської Федерації |
---|
Вишнеградський, Іван Олексійович | 1 січня 1887 | 30 серпня 1892 |
Бунге, Микола Християнович | 6 травня 1881 | 31 грудня 1886 |
Абаза, Олександр Аггєєвич | 27 жовтня 1880 | 6 травня 1881 |